• Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz à Fès | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 22 mai 2015 à 18:30 | 30 mars 2015 |
Directeur des Adherents et des Systemes Informatiques | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 10 avril 2015 à 16:30 | 27 mars 2015 |
Président de la Fondation des Oeuvres Sociales du Personnel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (Département de l'Agriculture) | Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts - Département de l’Agriculture | | 10 avril 2015 | 27 mars 2015 |
Doyen de la Faculté des Sciences à Meknès | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 24 avril 2015 à 18:00 | 24 mars 2015 |
Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique à Casablanca | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 mai 2015 à 16:30 | 23 mars 2015 |
Directeur de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion à Marrakech | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 4 mai 2015 à 18:30 | 16 mars 2015 |
Directeur de l'Institut supérieur des arts dramatiques et de l'animation culturelle | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture | | 27 mars 2015 à 16:30 | 16 mars 2015 |
Directeur des Affaires Administratives et Juridiques | Ministère de l’Equipement et de l’Eau | | 23 mars 2015 | 11 mars 2015 |
Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Oujda | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 mai 2015 | 5 mars 2015 |
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à Oujda | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 mai 2015 | 5 mars 2015 |