Directeur des Affaires Administratives et juridiques | Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts - Département de l’Agriculture | | 9 février 2015 | 26 janvier 2015 |
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à Meknès | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 13 mars 2015 à 18:00 | 26 janvier 2015 |
Directeur del' Institut Superieur de l'Iformation et de la Communication | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Communication | | 16 février 2015 à 16:30 | 19 janvier 2015 |
Directeur de la Protection Sociale des Travailleurs | Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences | | 29 janvier 2015 à 16:30 | 19 janvier 2015 |
Directeur des Affaires Administratives et Juridiques | Ministère de l’Equipement et de l’Eau | | 23 janvier 2015 | 12 janvier 2015 |
directeur de la Recherche et de la Planification de l'Eau | Ministère de l’Equipement et de l’Eau - Département de l'Eau | | 23 janvier 2015 à 16:30 | 12 janvier 2015 |
2 directeurs de l'agence urbaine de Meknès et de l'agence urbaine de Nador | Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville | | 21 janvier 2015 à 16:30 | 31 décembre 2014 |
Directeur de l'architecture | Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville | | 21 janvier 2015 à 16:30 | 31 décembre 2014 |
Directeur du développement territorial | Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville | | 21 janvier 2015 à 16:30 | 31 décembre 2014 |
Directeur de la communication de la coopération et des systèmes d'information | Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville | | 21 janvier 2015 à 16:30 | 31 décembre 2014 |