Directeur des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique au Département de l'Energie et des Mines | Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable - Département de la Transition énergétique | | 7 novembre 2014 à 16:30 | 21 octobre 2014 |
Directeur de la Géologie au Département de l'Energie et des Mines | Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable - Département de la Transition énergétique | | 5 novembre 2014 à 16:30 | 21 octobre 2014 |
Directeur de la Direction des Resources, des Etudes et des Systèmes d'Information | Ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement | | 3 novembre 2014 à 16:30 | 17 octobre 2014 |
Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports | Ministère de l’Equipement et de l’Eau | | 27 octobre 2014 | 16 octobre 2014 |
Directeur de la Promotion de l'economie sociale | Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire - Département de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire | | 24 octobre 2014 à 16:30 | 10 octobre 2014 |
directeur de direction développement social | Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille | | 31 octobre 2014 à 16:30 | 19 septembre 2014 |
Directeurs Instituts Superieurs des Professions Infirmieres et des Techniques de Santé | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 15 octobre 2014 à 16:30 | 16 septembre 2014 |
secrétaire général au ministère délégue chargé de l'eau | Ministère de l’Equipement et de l’Eau - Département de l'Eau | | 26 septembre 2014 à 04:30 | 9 septembre 2014 |
Directeur de la formation des greffiers et Directeur des études, de la recherche et de la coopération | Ministère de la justice | | 22 septembre 2014 | 5 septembre 2014 |
Secrétaire général de l'Instititut Supérieur de la Magistrature | Ministère de la justice | | 22 septembre 2014 | 5 septembre 2014 |