Directeur de la Surveillance et de la Prévention des Risques | Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable - Département du Développement durable | | 23 septembre 2014 à 16:30 | 4 septembre 2014 |
Secretaire Général | Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable - Département du Développement durable | | 23 septembre 2014 à 16:30 | 4 septembre 2014 |
Directeur de direction de la femme (Prolongation) | Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille | | 22 octobre 2014 à 16:30 | 1 septembre 2014 |
Directeur de Direction des ressources Humaines budget et des affaires général (Prolongation) | Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille | | 15 octobre 2014 à 16:30 | 1 septembre 2014 |
Secrétaire général | Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences | | 15 septembre 2014 à 16:00 | 1 septembre 2014 |
Directeur du Budget et de Contrôle | Ministère de la justice | | 11 septembre 2014 à 16:30 | 29 août 2014 |
Directeur de législaltion | Ministère de la justice | | 11 septembre 2014 à 16:30 | 29 août 2014 |
Direction de l'Equipement et du Patrimoine | Ministère de la justice | | 11 septembre 2014 à 16:30 | 29 août 2014 |
Directeur des Transports Routiers et de la Sécurité Routière | Ministère de l’Equipement et de l’Eau | | 1 septembre 2014 | 13 août 2014 |
Président de l'université Hassan Premier - Settat | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 3 octobre 2014 | 7 août 2014 |