Directeur de l’Ecole Supérieure des Arts App – CASA | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 25 juin 2014 |
DIRECTEUR DE L’INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES DE LA SANTE – Settat | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 23 juin 2014 |
Doyen de la faculté des Lettres et des sciences humaines - Marrakech | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 19 juin 2014 |
Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 19 juin 2014 |
Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Safi | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 19 juin 2014 |
Président Universtité Mohamed V, Rabat | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 19 juin 2014 |
Président Universtité Hassan, Casablanca | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 août 2014 | 19 juin 2014 |
Directeur de la Préservation du Patrimoine de l’Innovation et de la Promotion | Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire - Département de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire | | 23 juin 2014 à 16:30 | 9 juin 2014 |
Directeur de la sratégie, de la programmation de la coopération | Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire - Département de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire | | 23 juin 2014 à 16:30 | 9 juin 2014 |
Directeur du Centre Régional d'Investissement de la région Marrakech-Tensift-Al Haouz | Ministère de l’intérieur | | 20 juin 2014 à 16:30 | 5 juin 2014 |