Doyen de la Faculté des Sciences de L'Education- Souissi -Rabat | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 28 février 2014 | 3 janvier 2014 |
Doyen de la Faculté des Sciences Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Settat | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 14 février 2014 | 30 décembre 2013 |
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences et Humaines Sais-Fés | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 28 février 2014 | 30 décembre 2013 |
Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques Sais-Fés | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 28 février 2014 | 30 décembre 2013 |
Doyen de la Faculté des Sciences dhar el mehraz-Fés | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 28 février 2014 | 30 décembre 2013 |
Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) | Ministère de l’Industrie et du Commerce | | 17 janvier 2014 à 16:30 | 25 décembre 2013 |
Directeur de l'aménagement du nouveau port de Safi | Ministère de l’Equipement et de l’Eau | | 10 janvier 2014 | 20 décembre 2013 |
Doyen de la faculté des Lettres et des sciences humaines - Kénitra | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 14 février 2014 | 20 décembre 2013 |
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines -Tétouan (Prolongation) | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 11 juillet 2014 | 11 décembre 2013 |
Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 31 janvier 2014 | 29 novembre 2013 |