Doyen de la faculté des sciences et Technique Al hoceima | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 10 janvier 2014 | 8 novembre 2013 |
Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées Oujda | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 10 janvier 2014 | 8 novembre 2013 |
Directeur | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 20 décembre 2013 | 25 octobre 2013 |
Direct(rice)eur des Etudes Juridiques et de la Coopération Internationale (Prolongation) | Ministère d'Etat chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement - Département des Droits de l'Homme | | 11 novembre 2013 à 04:30 | 23 octobre 2013 |
Directeur Des Affaires Civiles | Ministère de la justice | | 16 novembre 2013 à 16:30 | 23 octobre 2013 |
Directeur de l'Ecole Hassania des Travaux Publics | Ministère de l’Equipement et de l’Eau | | 16 décembre 2013 à 16:30 | 10 octobre 2013 |
Doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Ain Chock - CASABLANCA (Prolongation) | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 novembre 2013 | 26 septembre 2013 |
Doyen de la faculté des Sciences - Ain Chock - CASABLANCA (Prolongation) | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 novembre 2013 | 26 septembre 2013 |
Doyen de la faculté des Lettres et des sciences humaines - Ain Chock - CASABLANCA (Prolongation) | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 8 novembre 2013 | 26 septembre 2013 |
Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Settat | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 1 novembre 2013 | 25 septembre 2013 |