Directeur des associations | Secrétariat général du gouvernement | | 15 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur de l'interprétariat, de la documentation et de la codification | Secrétariat général du gouvernement | | 15 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur des études et des recherches juridiques | Secrétariat général du gouvernement | | 15 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur de la législation et de la réglementation | Secrétariat général du gouvernement | | 15 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur de la Coopération et de la Communication et des Etudes Juridiques | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse | | 12 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur du Sport | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse | | 12 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur du Budget et de l'équipement et des SEGMA | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse | | 12 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Inspecteur Général | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse | | 12 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
Directeur des Ressources Humaines | Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse | | 12 juillet 2013 à 16:30 | 1 juillet 2013 |
doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines d'el jadida | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 2 août 2013 | 25 juin 2013 |