DIRECTEUR DE l'ECOLE SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE SAFI | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 26 juillet 2013 | 13 juin 2013 |
Directeur du Commerce et de la Distribution | Ministère de l’Industrie et du Commerce | | 28 juin 2013 | 10 juin 2013 |
Président Universtité Ibn Tofaïl, Kénitra | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 19 juillet 2013 | 10 juin 2013 |
Président Universtité Hassan II Aïn Chock, Casablanca | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 19 juillet 2013 | 10 juin 2013 |
Directeur de la Prévision et de la Prospective | Haut commissariat au plan | | 17 juin 2013 à 16:30 | 6 juin 2013 |
Inspecteur général | Haut commissariat au plan | | 24 juin 2013 à 16:30 | 6 juin 2013 |
Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire - CASABLANCA | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 12 juillet 2013 | 5 juin 2013 |
Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Taroudant | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 26 juillet 2013 | 5 juin 2013 |
Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie de Guelmim | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 26 juillet 2013 | 5 juin 2013 |
doyen de la faculté des sciences techniques Al Hoceima | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 26 juillet 2013 | 4 juin 2013 |