Directeur de la Caisse de Compensation | Ministère chargé des affaires générales et de la gouvernance | | 3 décembre 2012 à 15:00 | 9 novembre 2012 |
Directeur de l'Office du Développement de la Coopération (ODCO) | Ministère chargé des affaires générales et de la gouvernance | | 10 décembre 2012 à 15:00 | 9 novembre 2012 |
Secrétaire Général | Ministère chargé des affaires générales et de la gouvernance | | 30 novembre 2012 à 15:00 | 9 novembre 2012 |
Secrétaire Général | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |
Directeur de l’Equipement et de la Maintenance | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |
Directeur CHU MOHAMED VI - Marrakech | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |
Directeur CHU HASSAN II - Fès | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |
Directeur CHU IBN ROCHD - Casablanca | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |
Directeur CHU AVICENNE - Rabat | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |
Président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 14 décembre 2012 | 7 novembre 2012 |