Président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 16 avril 2013 à 16:30 | 15 mars 2013 |
Inspecteur Général | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 16 avril 2013 à 16:30 | 15 mars 2013 |
Doyen de la faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - CASABLANCA | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 3 mai 2013 | 13 mars 2013 |
Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire - CASABLANCA | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 3 mai 2013 | 13 mars 2013 |
Doyen de la faculté des Sciences - Ain Chock - CASABLANCA | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 3 mai 2013 | 13 mars 2013 |
Doyen de la faculté des Lettres et des sciences humaines - Ain Chock - CASABLANCA | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation | | 3 mai 2013 | 13 mars 2013 |
Directeur de l'Institut Pasteur du Maroc | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 12 avril 2013 à 16:30 | 12 mars 2013 |
Directeur du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI d'Oujda | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 12 avril 2013 à 16:30 | 12 mars 2013 |
Directeur de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 12 avril 2013 à 16:30 | 12 mars 2013 |
Directeur des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires | Ministère de la Santé et de la Protection sociale | | 12 avril 2013 à 16:30 | 12 mars 2013 |